Erwin Böhi
domiciled in Wil, from Fischingen Active mandates: EBCC-E.Böhi Consulting & Coaching Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Erwin Böhi", please log in or register free of charge.You are now following "Erwin Böhi"
Credit rating You can stay up to date through "Erwin Böhi", please log in or register free of charge.You are now following "Erwin Böhi"
|
Places where people with the name Erwin Böhi live
Sectors in which people with the name Erwin Böhi work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Erwin Böhi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Erwin Böhi
Publication number: HR02-1005237494, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
E. Böhi GmbH, in Fischingen, CHE-108.665.994, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2014, S.0, Publ. 1594893).
Firma neu:
E. Böhi GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.06.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhi, Dr. Roland, von Fischingen, in Horgen, Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Böhi, Erwin, von Fischingen, in Oberwangen TG (Fischingen), Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004594474, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hunziker Betatech AG, in Winterthur, CHE-105.954.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2018, Publ. 4338151).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhi, Erwin, von Fischingen, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 1921909, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hunziker Betatech AG, in Winterthur, CHE-105.954.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, Publ. 1587359).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wernigk, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häberli, Thomas, von Berg SG, in Trasadingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Consultive Revisions AG (CH-020.4.020.749-1), in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisele & Partner Treuhand AG (CHE-105.748.833), in Winterthur, Revisionsstelle;
Baumgartner Lehmann, Daniel, von Langnau im Emmental, in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien;
Böhi, Erwin, von Fischingen, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bützer, Simone, von Teuffenthal BE, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gall, Rolf, von Zürich, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Manser, Reto, von Appenzell, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nessier, Marco, von Münster-Geschinen, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ospelt, Mario, von Seuzach, in Sargans, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wehse, Heiko, von Brienzwiler, in Vechigen, mit Kollektivprokura zu zweien.