Renato Blättler
domiciled in Egnach, from Hergiswil (NW) Active mandates: Café St. Gall GmbH in Liquidation, Hotel Greuterhof AG Connected persons: Bettina Blättler-Roth, Tanja Geiger You can stay up to date through "Renato Blättler", please log in or register free of charge.You are now following "Renato Blättler"
Credit rating You can stay up to date through "Renato Blättler", please log in or register free of charge.You are now following "Renato Blättler"
|
|
Renato Blättler
domiciled in Ettenhausen TG, from Hergiswil (NW) Active mandates: die kochpiraten gmbh, hinz & kunz wursteria ag in Liquidation Connected persons: Andreas Würmli You can stay up to date through "Renato Blättler", please log in or register free of charge.You are now following "Renato Blättler"
Credit rating You can stay up to date through "Renato Blättler", please log in or register free of charge.You are now following "Renato Blättler"
|
Places where people with the name Renato Blättler live
Sectors in which people with the name Renato Blättler work
Operation of bars
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Operation of restaurants
Operation of bars
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Operation of restaurants
Private persons with the name Renato Blättler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Renato Blättler
Publication number: HR02-1005434852, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Savary Weine AG, in Gachnang, CHE-110.353.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2016, S.0, Publ. 3140793).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blättler, Renato, von Hergiswil NW, in Egnach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Walliser, Guido, von Dornach, in Arbon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geiger, Tanja, von Au SG, in Arbon, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Consoni, Christian, von Horn, in Gipf-Oberfrick, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bär, Andreas, von Russikon, in Hilterfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005111121, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Victualia AG, in St. Gallen, CHE-112.271.492, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2019, Publ. 1004721714).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blättler, Renato, von Hergiswil, in Hagenbuch, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3363937, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
REDGRID AG, bisher in Frauenfeld, CHE-112.271.492, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2016, Publ. 3068799).
Gründungsstatuten:
14.03.2005.
Statutenänderung:
25.01.2017.
Firma neu:
Victualia AG.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Burggraben 24, 9000 St. Gallen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft übernimmt soziale Verantwortung im Wirtschaften, schafft Nachhaltigkeit durch die Befähigung von Menschen in den verschiedensten Arbeitsbereichen und bezweckt den Betrieb von Unternehmungen in den Bereichen Gastronomie, Hotellerie sowie Artverwandte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die Im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beugger, Roger, von Oltingen, in Frauenfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Foenander, Andrea, von Oltingen, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vettorel, Alexander, italienischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
steffen rausch kessler ag weinfelden (CH-440.3.014.219-5), in Weinfelden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jakovac, Andrej Rudolf, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blättler, Renato, von Hergiswil, in Hagenbuch, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Geiger, Tanja, von Au SG, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Consultive Revisions AG (CHE-177.439.093), in Gossau SG, Revisionsstelle.