Dieter Bitterli-Brunner
domiciled in Egerkingen, from Hauenstein-Ifenthal Active mandates: Baugenossenschaft Fridau Egerkingen (BFE) Connected persons: Daniel Vogel, Daniel von Arx, Marc Finger and more You can stay up to date through "Dieter Bitterli-Brunner", please log in or register free of charge.You are now following "Dieter Bitterli-Brunner"
Credit rating You can stay up to date through "Dieter Bitterli-Brunner", please log in or register free of charge.You are now following "Dieter Bitterli-Brunner"
|
Places where people with the name Dieter Bitterli-Brunner live
Sectors in which people with the name Dieter Bitterli-Brunner work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Dieter Bitterli-Brunner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Dieter Bitterli-Brunner
Publication number: 7221226, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Baugenossenschaft Fridau Egerkingen (BFE), in Egerkingen, CH-240.5.000.004-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2012, S. 0, Publ. 6823602).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Arx, Daniel, von Egerkingen, in Egerkingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bitterli-Brunner, Dieter, von Hauenstein-Ifenthal, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kamber, Erich, von Hägendorf, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kocher, Rolf, von Worben, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5666272, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Baugenossenschaft Fridau Egerkingen (BFE), in Egerkingen, CH-240.5.000.004-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2009, S. 12, Publ. 5234988).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bloch, Dr. Tristan, von Oberbuchsiten, in Egerkingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bitterli-Brunner, Dieter, von Hauenstein-Ifenthal, in Egerkingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung].
Publication number: 5234988, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Baugenossenschaft Fridau Egerkingen, in Egerkingen, CH-240.5.000.004-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 59 vom 27.03.2008, S. 11, Publ. 4402174).
Statutenänderung:
8.06.2001, 9.05.2009.
Firma neu:
Baugenossenschaft Fridau Egerkingen (BFE).
Zweck neu:
Bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe ihrer Mitglieder die Beschaffung von preisgünstigen Wohnungen und Bau und Erwerb von Wohnhäusern oder Wohnungen, unter Ausschluss jeder spekulativen Absicht. Verfolgt im besonderen den Zweck, den preisgünstigen Wohnungsbau im Sinne des eidgenössischen Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes (WEG) sowie entsprechender kantonaler und kommunaler Erlasse zu fördern. Kann Grundstücke oder Immobiliengesellschaften erwerben oder veräussern, Häuser bauen, erwerben, verwalten oder vermieten sowie Grundstücke oder Teile davon verkaufen.
Anteilscheine neu:
Anteilscheine zu CHF 1'000.--.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten: Gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die von der Genossenschaft ausgehenden internen Mitteilungen erfolgen durch gewöhnlichen, erforderlichenfalls durch eingeschriebenen Brief an die Genossenschafter.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschbach, Karin, von Leutwil und Zürich, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bitterli-Brunner, Dieter, von Hauenstein-Ifenthal, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Finger, Marc, von Eriz, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ST Schürmann Treuhand AG, in Egerkingen (CH-240.3.000.461-1), Revisionsstelle.