Alois Bissig
domiciled in Ennetbürgen, from Attinghausen Active mandates: Bissig & Partner AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Alois Bissig", please log in or register free of charge.You are now following "Alois Bissig"
Credit rating You can stay up to date through "Alois Bissig", please log in or register free of charge.You are now following "Alois Bissig"
|
Places where people with the name Alois Bissig live
Sectors in which people with the name Alois Bissig work
Notary and advocate office
Notary and advocate office
Private persons with the name Alois Bissig
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alois Bissig
Publication number: HR02-1006118109, Commercial Registry Office Uri, (120)
Viehzuchtgenossenschaft Haldi, in Schattdorf, CHE-102.196.311, Genossenschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358646).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Haldi in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Hanssepp Gisler, Hirzenboden 2, 6469 Haldi b. Schattdorf. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.05.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bissig, Alois, von Schattdorf, in Schattdorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Michael, von Unterschächen, in Schattdorf, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zgraggen, Albin, von Schattdorf, in Schattdorf, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kempf, Ambros, von Unterschächen, in Schattdorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Johann Josef, von Bürglen (UR), in Bürglen (UR), Mitglied und Sekretär der Verwaltung und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005672825, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
BeWe medien GmbH, in Luzern, CHE-110.615.072, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2023, Publ. 1005650469).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bissig, Alois, von Unterschächen, in Rain, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Rytz, Wolfgang, von Eggiwil, in Zetzwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Schwarzenbach, Albert, von Luzern und Rüschlikon, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichenbach, Beat, von Lauenen, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 90'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 90'000.00].
Publication number: HR02-1005650469, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
BeWe medien GmbH, in Luzern, CHE-110.615.072, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 08.04.2011, S.0, Publ. 6112956).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burch, Josef, von Sarnen, in Horw, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Duss, Karl, von Entlebuch und Schüpfheim, in Ebikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bissig, Alois, von Unterschächen, in Rain, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Röösli, Manuel, von Romoos, in Sursee, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.