Jürg Birrer
domiciled in Bülach, from Luthern Active mandates: VELOBIRRER AG Connected persons: Marlen R. Birrer-Gassmann You can stay up to date through "Jürg Birrer", please log in or register free of charge.You are now following "Jürg Birrer"
Credit rating You can stay up to date through "Jürg Birrer", please log in or register free of charge.You are now following "Jürg Birrer"
|
Places where people with the name Jürg Birrer live
Sectors in which people with the name Jürg Birrer work
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Private persons with the name Jürg Birrer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jürg Birrer
Publication number: 3950627, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VELOBIRRER AG, in Bülach, CHE-484.341.176, Bahnhofstrasse 27, 8180 Bülach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.12.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Fahrrädern und Fahrradzubehör, sowie Reparatur- und Unterhaltsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 07.12.2017 und Inventarliste per 30.06.2017 Vorräte, wofür 70'635 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 07.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Birrer, Jürg, von Luthern, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Birrer-Gassmann, Marlen, von Höri, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1128661, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
FUBI Immobilien AG, bisher in Reinach AG, CH-400.3.000.506-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2011, Publ. 6361532).
Gründungsstatuten:
01.09.1972.
Statutenänderung:
08.10.2013.
Sitz neu:
Kerns.
Domizil neu:
Flüelistrasse 13, 6064 Kerns.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder, sofern die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, schriftlich, per Fax oder E-Mail. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Renato, von Reinach AG, in Reinach AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Birrer, Jürg, von Nottwil, in Reinach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Birrer, Thomas, von Nottwil, in Menziken, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Mike, von Kirchleerau, in Zürich, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3158466, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
IHA-GfK AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.000.063-3, Leistungen aller Art in der Marktforschung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2005, S. 9, Publ. 2821628).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giehler, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kasper, Jürg, von Zetzwil, in Hütten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnitter, Marco, von Zürich, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kauffmann, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathis, Hubert, von Wolfenschiessen, in Engelberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachschmid, Silvia, von Iffwil, in Sarnen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Baumgartner, Doris, von Emmen, in Emmen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Farese, Crisanto, italienischer Staatsangehöriger, in Stansstad, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gueissaz, Marcel, von Sainte-Croix, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Indra, Paul, von Frauenfeld, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hünenberg];
Kaufmann, Rudolf genannt Ruedi, von Ebikon, in Ebikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Ulrike, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rosset-Stillhart, Nicole, von Bütschwil, in Fürigen (Stansstad), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stillhart, Nicole];
Zenker, Penny, von Freienstein-Teufen, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ackermann, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Ebikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Birrer, Jürg, von Zell LU, in Steinhausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gabriel, Pirmin, von Buochs, in Hergiswil NW, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Stans];
Hamilton, Mark, britischer Staatsangehöriger, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Luzern];
Imholz, Jürg, von Spiringen, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mainz, Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rosset-Boller, Silvia, von Egg und Schlieren, in Kehrsiten (Stansstad), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Boller, Silvia, in Büren NW (Oberdorf NW)];
Scherrer, Martin, von Kirchberg SG, in Oberwil bei Zug (Zug), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schnyder, Roland, von Rothenburg, in Wilen (Sarnen), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Sarnen];
KPMG Fides Peat, in Root, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in Luzern].