Horst Birnbaumer
domiciled in Hard, from Austria Active mandates: Gebrüder Weiss AG Connected persons: Alexander Eberharter, Thomas Niederer, Daniel Bänziger and more You can stay up to date through "Horst Birnbaumer", please log in or register free of charge.You are now following "Horst Birnbaumer"
Credit rating You can stay up to date through "Horst Birnbaumer", please log in or register free of charge.You are now following "Horst Birnbaumer"
|
Places where people with the name Horst Birnbaumer live
Sectors in which people with the name Horst Birnbaumer work
Other transportation services
Other transportation services
Private persons with the name Horst Birnbaumer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Horst Birnbaumer
Publication number: 4448030, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Gebrüder Weiss AG, in Basel, CH-280.9.003.310-4, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2007, S. 5, Publ. 4090022).
mit Hauptsitz in:
Thal (HR St. Gallen).
Identifikationsnummer Hauptsitz neu:
CH-320.3.047.289-6.
Statuten Hauptsitz:
[Gestrichenes Statutendatum aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Statuten Hauptsitz: 20.12.1999].
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Gestrichenes Eintragungsdatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 16.12.1999].
Zweck Hauptsitz:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birnbaumer, Horst, österreichischer Staatsangehöriger, in Hard (A), mit Kollektivprokura zu zweien;
Hagen, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Lauterach (A), mit Kollektivprokura zu zweien;
Kloiber, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Feldkirch (A), mit Kollektivprokura zu zweien;
Gander, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), mit Kollektivprokura zu zweien;
Niessner, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Laxenburg (AT), mit Kollektivprokura zu zweien;
Senger-Weiss, Heinrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivprokura zu zweien;
Senger-Weiss, Wolfram, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivprokura zu zweien;
Zellweger, Johannes genannt Hannes, von Diepoldsau, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 894658, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Gebrüder Weiss AG, bisher in Muttenz, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2002, S. 5).
mit Hauptsitz in:
Thal (HR St. Gallen).
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Uferstr. 90, 4057 Basel.
Firma Hauptsitz:
Gebrüder Weiss AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Thal (HR St. Gallen).
Statuten Hauptsitz:
20.12.1999.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
16.12.1999.
Zweck Hauptsitz:
Gewerbsmässiger Abschluss und Durchführung von Speditions-, Fracht- und Kommissionsgeschäften sowie gewerbsmässige Lagerung und Aufbewahrung von Gütern. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fisch, Hansjörg, von Muolen, in Gais, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Senger-Weiss, Heidegunde, österreichische Staatsangehörige, in Bregenz (A), mit Einzelprokura [wie bisher];
Senger-Weiss, Paul, österreichischer Staatsangehöriger, in Bregenz (A), mit Einzelprokura [wie bisher];
Bereuter, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Lochau (A), mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Birnbaumer, Horst, österreichischer Staatsangehöriger, in Hard (A), mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Hagen, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Lauterach (A), mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Kloiber, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Feldkirch (A), mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher];
Mattioli, Kuno, von Berzona, in Reinach BL, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mattioli, Cuno];
Riesterer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Lochau (D), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Hörbranz (A)].
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Gebrüder Weiss AG, in M u t t e n z, Stegackerstrasse 20, 4132 Muttenz, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Gebrüder Weiss AG.
Rechtsnatur Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Thal.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
16.12.1999 [letzte Publikation: SHAB Nr. 252 vom 27.12.1999, Seite 8779].
Zweck Hauptsitz:
Gewerbsmässiger Abschluss und Durchführung von Speditions-, Fracht- und Kommissionsgeschäften sowie gewerbsmässige Lagerung und Aufbewahrung von Gütern. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Eingetragene Personen:
Fisch, Hansjörg, von Muolen, in Gais, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Senger-Weiss, Heidegunde, österreichische Staatsangehörige, in Bregenz (A), mit Einzelprokura;
Senger-Weiss, Paul, österreichischer Staatsangehöriger, in Bregenz (A), mit Einzelprokura;
Bereuter, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Lochau (A), mit Kollektivprokura zu zweien;
Birnbaumer, Horst, österreichischer Staatsangehöriger, in Hard (A), mit Kollektivprokura zu zweien;
Hagen, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Lauterach (A), mit Kollektivprokura zu zweien;
Häner, René, von Dornach, in Dornach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kloiber, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Feldkirch (A), mit Kollektivprokura zu zweien;
Riesterer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Hörbranz (A), mit Kollektivprokura zu zweien.