Cornel Bircher
domiciled in Uznach, from Stansstad Active mandates: Globes SA Global Energy Solutions, Strategic Medical AG and more Connected persons: Niina Kim Staub, Massimo Zucchetti, Klaus Stephan Bernhardt and more You can stay up to date through "Cornel Bircher", please log in or register free of charge.You are now following "Cornel Bircher"
Credit rating You can stay up to date through "Cornel Bircher", please log in or register free of charge.You are now following "Cornel Bircher"
|
Places where people with the name Cornel Bircher live
Sectors in which people with the name Cornel Bircher work
Repair and installation of machines and equipment
Services regarding management consulting
Trading with various goods
Repair and installation of machines and equipment
Services regarding management consulting
Trading with various goods
Private persons with the name Cornel Bircher
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Cornel Bircher
Publication number: HR02-1005790720, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Keytrade AG, in Thalwil, CHE-108.610.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2022, Publ. 1005631374).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thye, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avunduk, Kurt, britischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Keyman, Ziya Ahmet, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Leuenberger, René, von Trachselwald, in Oberrieden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bircher, Cornelia Klara, von Stansstad, in Thalwil, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Hartmann, Roger, von Geroldswil, in Hüttikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: HR02-1004545630, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Globes SA Global Energy Solutions, in Cadenazzo, CHE-108.545.663, società anonima (Nr. FUSC 98 del 25.05.2009, Pubbl. 5033854).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Canonica, Moreno, da Capriasca, in Soazza, membro del consiglio, con firma individuale;
Courtin, Georges, cittadino belga, in Gordola, direttore, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Bircher, Cornel, da Stansstad, in Uznach, presidente, con firma collettiva a due;
Stieda, Philipp, cittadino germanico, in Oberrieden, membro, con firma collettiva a due.
Publication number: HR02-1004468868, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Key People Services GmbH, in Zollikon, CHE-113.044.119, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2013, Publ. 1016371).
Statutenänderung:
20.09.2018.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 20.09.2018 und Bilanz per 30.06.2018 mit Aktiven von CHF 47'427.51 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'202.50 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
Strategie Medical AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Aufbau und Betrieb von medizinischen Zentren und Einrichtungen. Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten oder veräussern und Immaterialgüterrechte, Lizenzen und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 20.09.2018 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 18'493.76 umgewandelt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaccard, Jean-Paul, von Sainte-Croix, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bircher, Cornel, von Stansstad, in Uznach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindemann, Christoph, von Luzern, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.