Imelda Maria Binz-Ferrari
domiciled in Curaglia, from Gerlafingen, Zürich and Schlieren Active mandates: Fundaziun la caura Connected persons: Emil Pally, Mario Josef Okle, Urs Egli You can stay up to date through "Imelda Maria Binz-Ferrari", please log in or register free of charge.You are now following "Imelda Maria Binz-Ferrari"
Credit rating You can stay up to date through "Imelda Maria Binz-Ferrari", please log in or register free of charge.You are now following "Imelda Maria Binz-Ferrari"
|
Places where people with the name Imelda Maria Binz-Ferrari live
Sectors in which people with the name Imelda Maria Binz-Ferrari work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Imelda Maria Binz-Ferrari
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Imelda Maria Binz-Ferrari
Publication number: HR02-1005327850, Commercial Registry Office Graubünden
Vallatscha GmbH, in Medel (Lucmagn), CHE-435.209.287, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1004509903).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binz, Peter, von Schlieren, in Curaglia (Medel (Lucmagn)), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Binz-Ferrari, Imelda Maria, von Zürich, Schlieren und Gerlafingen, in Curaglia (Medel (Lucmagn)), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schlegel, Sonja, von Grabs, in Medel (Lucmagn), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gildenhorn, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gildenhorn, Ludmila, deutsche Staatsangehörige, in Medel (Lucmagn), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 2339055, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Fundaziun la caura, in Medel (Lucmagn), CHE-385.668.521, c/o la caura, Via Lucmagn 19, 7184 Curaglia, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
31.07.2015.
Zweck:
Die Stiftung fördert die Ziegenhaltung und die Verwertung von Ziegenprodukten in der Val Medel;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Stiftungsurkunde.
Aufsichtsbehörde:
Finanzverwaltung des Kantons Graubünden. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 18.08.2015 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Eingetragene Personen:
Rickenbach, Jean-Philippe, von Salenstein und Zürich, in Meilen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isler, Jacqueline, von Winterthur, in Weisslingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Binz-Ferrari, Imelda, von Zürich, Schlieren und Gerlafingen, in Curaglia (Medel (Lucmagn)), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pally, Christoph, von Tujetsch, in Curaglia (Medel (Lucmagn)), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pally, Emil, von Medel (Lucmagn), in Curaglia (Medel (Lucmagn)), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5991976, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
medelFORsense GmbH, in Medel (Lucmagn), CH-350.4.002.911-2, Via Lucmagn 92, 7184 Curaglia, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.01.2011.
Zweck:
Organisation und Durchführung von Seminaren;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 11.01.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Pally-Götz, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Curaglia (Medel (Lucmagn)), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Binz-Ferrari, Imelda Maria, von Zürich, Schlieren und Gerlafingen, in Curaglia (Medel (Lucmagn)), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.