Rémy Bétrisey
domiciled in St-Léonard, from Ayent Active mandates: Société Coopérative de Consommation de St-Léonard "L'Avenir", Solioz & Merkli Travaux Publics SA Connected persons: Guy Delalay, Christophe Louis Fernand Melly, Fabrice Marcacci and more You can stay up to date through "Rémy Bétrisey", please log in or register free of charge.You are now following "Rémy Bétrisey"
Credit rating You can stay up to date through "Rémy Bétrisey", please log in or register free of charge.You are now following "Rémy Bétrisey"
|
Places where people with the name Rémy Bétrisey live
Sectors in which people with the name Rémy Bétrisey work
Management of real estate portfolio properties
Other construction
Management of real estate portfolio properties
Other construction
Private persons with the name Rémy Bétrisey
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Rémy Bétrisey
Publication number: HR02-1005402834, Commercial Registry Office Valais, (626)
Société Coopérative de Consommation de St-Léonard "L'Avenir", à Saint-Léonard, CHE-103.316.351, société coopérative (No. FOSC 63 du 29.03.2012, p.0, Publ. 6616772).
Modification des statuts:
18.01.1925. 27.06.2012. 18.06.2019.
Nouvelle adresse:
c/o Jean Michel Revaz, Rue de la Plaine 12, 1958 St-Léonard.
Autres adresses:
Case postale 102, 1958 St-Léonard.
Nouveau but:
Le but de la Société est d'améliorer la situation économique et de développer le bien-être social de ses membres.
La société cherche à atteindre ce but :
a) par la mise à disposition, pour les habitants de la région, de locaux commerciaux et/ou d'appartements, b) par la gestion des actifs de la société dans l'intérêt de ses membres, c) par la réalisation d'économies qui seront employées en partie à la formation d'un fonds de réserve, en partie à des répartitions aux sociétaires. Pour l'exécution de ses buts, la Société collabore avec les autorités compétentes et avec toutes les institutions soutenant ses objectifs. La Société peut exercer d'autres activités qui ont un rapport avec le but de la Société coopérative ou qui encouragent son but directement ou indirectement.
Nouvelles parts sociales:
CHF 100.00 [précédemment: CHF 30.--].
Nouvelles communications:
Communication aux sociétaires: convocation à l'assemblée générale par convocation personnelle écrite.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dubuis, Edouard, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, président, avec signature collective à deux avec la secrétaire;
Bitz, Denise, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, vice-présidente, avec signature collective à deux avec la secrétaire;
Gillioz, Dominique, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, administratrice, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou la vice-présidente;
Piffaretti, Jean-Louis, de Novazzano, à Saint-Léonard, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Revaz, Jean Michel, de Salvan, à Saint-Léonard, président de l'administration, avec signature collective à deux avec le vice-président ou le secrétaire;
Melly, Christophe, de Anniviers, à Saint-Léonard, vice-président de l'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le secrétaire [précédemment: administrateur, sans droit de signature];
Marcacci, Fabrice, de Isone, à Saint-Léonard, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: administrateur, sans droit de signature];
Bétrisey, Rémy, de Ayent, à Saint-Léonard, membre de l'administration, sans droit de signature;
Delalay, Guy , de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, membre de l'administration, sans droit de signature.
Publication number: HR02-1004701820, Commercial Registry Office Valais, (626)
PraderLosinger SA, à Sion, CHE-105.872.781, société anonyme (No. FOSC 62 du 29.03.2018, Publ. 4143545).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bétrisey, Rémy, de Ayent, à Saint-Léonard, avec signature collective à deux;
Meury, Markus, de Blauen, à Conthey, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Bocqueraz, Marc, ressortissant français, à Veyras, avec signature collective à deux.
Publication number: HR01-1004554786, Commercial Registry Office Valais, (626)
Solioz & Merkli Travaux Publics SA, à Grône, CHE-237.214.826, Rue de Pramagnon 16, 3979 Grône, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
21.01.2019.
But:
Toutes activités dans l'exploitation d'une entreprise de terrassement, transports, travaux publics et toutes transactions immobilières (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 liées selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par écrit et toute autre communication par écrit, par fax ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Bétrisey, Rémy, de Ayent, à Saint-Léonard, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Bétrisey, Sabine, de Saint-Léonard, à Saint-Léonard, administratrice et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle;
RIGOLET S.A. (CHE-106.987.493), à Monthey, organe de révision.