Patric Bernet
domiciled in Gommiswald, from Gommiswald Active mandates: Pensionskasse des Diakoniewerkes Neumünster, Stiftung Diakoniewerk Neumünster - Schweizerische Pflegerinnenschule Connected persons: Barbara Horat, Simon A. Müggler, Kübra Varan Kütükçüoglu and more You can stay up to date through "Patric Bernet", please log in or register free of charge.You are now following "Patric Bernet"
Credit rating You can stay up to date through "Patric Bernet", please log in or register free of charge.You are now following "Patric Bernet"
|
Places where people with the name Patric Bernet live
Sectors in which people with the name Patric Bernet work
Operation of an pension fund
Operation of hospitals
Operation of an pension fund
Operation of hospitals
Private persons with the name Patric Bernet
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Patric Bernet
Publication number: HR02-1006108988, Commercial Registry Office Berne, (36)
Alpkäserei Bergmatt GmbH, bisher in Kerns, CHE-319.375.047, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004783880).
Statutenänderung:
07.08.2024.
Firma neu:
Bergkäserei Guttannen GmbH.
Sitz neu:
Guttannen.
Domizil neu:
Wirzen 141, 3864 Guttannen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb, die Führung und das Management einer Berg- und Alpkäserei sowie den Milchkauf, Milchverkauf, die Milchverarbeitung und die Herstellung von und der Handel mit Lebensmittelprodukten aller Art, insbesondere von Milch- und Käseprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Patrick, von Menznau, in Guttannen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Menznau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Bernet, Ramona, von Appenzell, in Guttannen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005552888, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionskasse des Diakoniewerkes Neumünster, in Zollikon, CHE-110.396.220, Stiftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2022, Publ. 1005399637).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Etter, Christian, von Pfungen, in Pfungen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treviso Revisions AG (CHE-105.491.025), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Patric, von Gommiswald, in Gommiswald, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005397243, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Diakoniewerk Neumünster - Schweizerische Pflegerinnenschule, in Zollikon, CHE-109.463.447, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005373790).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Patric, von Gommiswald, in Gommiswald, mit Kollektivunterschrift zu zweien.