Françoise Bernasconi-Vuilleumier
domiciled in Malleray, from Castel San Pietro Active mandates: Fondation La Tour de Moron Connected persons: Alcide Aeberhard, Théodore Joël Geiser, André Mercerat and more You can stay up to date through "Françoise Bernasconi-Vuilleumier", please log in or register free of charge.You are now following "Françoise Bernasconi-Vuilleumier"
Credit rating You can stay up to date through "Françoise Bernasconi-Vuilleumier", please log in or register free of charge.You are now following "Françoise Bernasconi-Vuilleumier"
|
Places where people with the name Françoise Bernasconi-Vuilleumier live
Sectors in which people with the name Françoise Bernasconi-Vuilleumier work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Françoise Bernasconi-Vuilleumier
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Françoise Bernasconi-Vuilleumier
Publication number: 1120381, Commercial Registry Office Berne, (36)
Charbonnière S.A., à Malleray, CH-073.3.009.721-3, société anonyme (No. FOSC 211 du 31.10.2011, Publ. 6395772).
Nouvelle raison sociale:
Charbonnière S.A. en liquidation.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
[Les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives sont levées de par la loi]. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 16.09.2013.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bernasconi-Vuilleumier, Françoise, de Castel San Pietro, à Malleray, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Bernasconi, Rinaldo, de Castel San Pietro, à Malleray, liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature collective à deux].
Publication number: 6395772, Commercial Registry Office Berne, (36)
Charbonnière S.A., à Malleray, CH-073.3.009.721-3, société anonyme (No. FOSC 61 du 31.03.2003, p. 3, Publ. 927504).
Modification des statuts:
06.10.2011.
Nouvelle adresse:
rue du Lion d'Or 17, 2735 Malleray.
Nouveau but:
La société a pour but l'achat, la vente, la gérance, le courtage, l'administration et la mise en valeur de tous biens immobiliers. La société peut effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières en rapport direct ou indirect avec son but social ou aptes à le favoriser. Selon déclaration du 06.10.2011, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bernasconi, Antonio, de Castel San Pietro, à Malleray, président, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Jean-Michel Blanchard, à Malleray, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Bernasconi, Rinaldo, de Castel San Pietro, à Malleray, président, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire avec signature collective à deux];
Bernasconi-Vuilleumier, Françoise, de Castel San Pietro, à Malleray, secrétaire, avec signature collective à deux.