Caroline Beer-Schmalbach
domiciled in Pfeffingen, from Allschwil Active mandates: ZESA GmbH, M. Riesch AG Connected persons: Alec Nico Zeltner, Monika Eveline Altermatt-Ditzler, Christian Dominik Gasser and more You can stay up to date through "Caroline Beer-Schmalbach", please log in or register free of charge.You are now following "Caroline Beer-Schmalbach"
Credit rating You can stay up to date through "Caroline Beer-Schmalbach", please log in or register free of charge.You are now following "Caroline Beer-Schmalbach"
|
Places where people with the name Caroline Beer-Schmalbach live
Sectors in which people with the name Caroline Beer-Schmalbach work
Management of real estate portfolio properties
Architectural and engineering activities
Management of real estate portfolio properties
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Caroline Beer-Schmalbach
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Caroline Beer-Schmalbach
Publication number: HR02-1006023433, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
ZESA GmbH, in Dornach, CHE-115.100.527, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4014833).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Sarah, von Hellikon und Basel, in Dornach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altermatt-Ditzler, Monika Eveline, von Dornach, in Dornach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beer-Schmalbach, Caroline, von Allschwil, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeltner, Alec Nico, von Dornach, in Dornach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005245337, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
M. Riesch AG, in Pfeffingen, CHE-107.540.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2020, Publ. 1004961544).
Statutenänderung:
24.06.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Bauleitung, Baumanagement und Projektleitung sowie Beratung bei Verkauf und Kauf von Liegenschaften sowie Übernahmen von GU-Mandaten. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, veräussern, verpachten und vermitteln, alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt mit ihm in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen im In- und Ausland gleicher oder andere Art beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riesch, Markus, von Trin, in Pfeffingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Beer-Schmalbach, Caroline, von Allschwil, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4065450, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Emanuel Burckhardt, Beratung und Verwaltung, in Therwil, CH-280.1.000.454-5, Beratung und Verwaltung vor allem von Immobilien, Einzelfirma (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2007, S. 7, Publ. 3991906).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beer-Schmalbach, Caroline, von Allschwil, in Allschwil, mit Einzelunterschrift.