Alexander Benedikt Baumgartner
domiciled in Basel, from Basel Active mandates: Stiftung Eudoxos, Schulverein der Rudolf Steiner Schule Münchenstein and more Connected persons: Wolfgang Unger, Yannick Vincent, Monica Palatini Merz and more You can stay up to date through "Alexander Benedikt Baumgartner", please log in or register free of charge.You are now following "Alexander Benedikt Baumgartner"
Credit rating You can stay up to date through "Alexander Benedikt Baumgartner", please log in or register free of charge.You are now following "Alexander Benedikt Baumgartner"
|
Places where people with the name Alexander Benedikt Baumgartner live
Sectors in which people with the name Alexander Benedikt Baumgartner work
Religious, political or secular associations
Operation of primary schools
Fiduciary services
Religious, political or secular associations
Operation of primary schools
Fiduciary services
Private persons with the name Alexander Benedikt Baumgartner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alexander Benedikt Baumgartner
Publication number: HR02-1005848751, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
CUBIQUE Entertainment GmbH, bisher in Münchenstein, CHE-298.034.118, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2019, Publ. 1004705195).
Statutenänderung:
25.08.2023.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Schanzenstrasse 11, 4056 Basel. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prinzip2 GmbH (CHE-390.674.869), in Basel, Gesellschafterin, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Baumgartner, Alexander Benedikt, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler, Brigitte Monika, von Oberiberg, in Basel, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bejedi, William Felix, von Sonvilier, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1005633213, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
water impulse GmbH, in Basel, CHE-162.344.325, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005467148).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paul Schatz Stiftung zur Förderung von Zukunftstechnologien (CHE-110.291.816), in Basel, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Baumgartner, Alexander Benedikt, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langscheid, Tobias, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gremlich, Roger, von Pfyn, in Buch am Irchel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005560543, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Stiftung Eudoxos, in Dornach, CHE-115.016.111, Stiftung (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2021, Publ. 1005220280).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Alexander, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Unger, Wolfgang, von Reigoldswil, in Dornach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vincent, Yannick, von Dornach, in Dornach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.