Christoph Erik Marcel Baumann
domiciled in Zug, from Herrliberg Active mandates: streem GmbH in Liquidation Connected persons: Marten Baumann, Renaud Moffroid You can stay up to date through "Christoph Erik Marcel Baumann", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Erik Marcel Baumann"
Credit rating You can stay up to date through "Christoph Erik Marcel Baumann", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Erik Marcel Baumann"
|
Places where people with the name Christoph Erik Marcel Baumann live
Sectors in which people with the name Christoph Erik Marcel Baumann work
Recruiting agency services
Recruiting agency services
Private persons with the name Christoph Erik Marcel Baumann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christoph Erik Marcel Baumann
Publication number: 3240585, Commercial Registry Office Zug, (170)
Flynt AG, bisher in Gonten, CHE-295.796.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2016, Publ. 2688271).
Statutenänderung:
30.11.2016.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Christoph Erik Marcel, von Herrliberg, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Alexander James, von Bauma, in Feusisberg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jornod, David, von Val-de-Travers, in Horgen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lentz, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Bremgarten (AG), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uhl, Adi Matthias William, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wetter, Rosmarie, von Appenzell, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2488691, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Flynt AG, in Gonten, CHE-295.796.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2015, Publ. 2468357).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Christoph Erik Marcel, von Herrliberg, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrliberg].
Publication number: 2468357, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Flynt AG, in Gonten, CHE-295.796.812, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2015, Publ. 2192405).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoch, Jan Urs, von Fischenthal, in Appenzell (Rüte), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schoch, Reto Bruno, von Fischenthal, in Gais, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmuki, Jasmin Natalie, von Kirchberg SG, in St. Gallen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Rüegg, Alexander James, von Bauma, in Schindellegi (Feusisberg), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Frisch, Matthias, von Zumikon, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Jürg Werner, von Würenlingen, in Würenlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Christoph Erik Marcel, von Herrliberg, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.