Christopher Baila
domiciled in Meggen, from Meggen and Einsiedeln Active mandates: Proximma AG, GAG Gelenkketten & Fertigungstechnik AG and more Connected persons: Gerhard Regli, Gerhard Regli, Gerhard Regli You can stay up to date through "Christopher Baila", please log in or register free of charge.You are now following "Christopher Baila"
Credit rating You can stay up to date through "Christopher Baila", please log in or register free of charge.You are now following "Christopher Baila"
|
Places where people with the name Christopher Baila live
Sectors in which people with the name Christopher Baila work
Manufacturing of other machinery and parts thereof
Architectural and engineering activities
Manufacturing of other machinery and parts thereof
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Christopher Baila
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christopher Baila
Publication number: HR01-1005573759, Commercial Registry Office Zug, (170)
Proximma AG, in Risch, CHE-359.168.738, Lettenstrasse 6B, 6343 Rotkreuz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.09.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von industriellen Gütern, die Zurverfügungstellung von Ressourcen (Manpower, Maschinen etc.) die Vermögensverwaltung, die Vornahme von Investitionen sowie den Erwerb, das Halten, die Bewirtschaftung, Verwaltung und Veräusserung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische oder digitale Nachricht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 20.09.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Regli, Gerhard, von Hospental, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baila, Christopher, von Meggen, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1171931, Commercial Registry Office Zug, (170)
GAG Gelenkketten & Fertigungstechnik AG, in Risch, CH-170.3.028.019-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2010, S. 22, Publ. 5631644).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rovi Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Sahli, Denise, von Neerach, in Neerach, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Killer, Viktor, von Wallisellen und Turgi, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baila, Christopher, von Meggen, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Regli, Gerhard, von Hospental, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CH-120.9.000.464-3), in Altdorf UR, Revisionsstelle.
Publication number: 4782914, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
TRANSTECHNA AG, bisher in Meggen, CH-100.3.010.364-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2008, S. 10, Publ. 4583876).
Gründungsstatuten:
03.04.1978.
Statutenänderung:
17.11.2008.
Sitz neu:
Küssnacht SZ.
Domizil neu:
Artherstrasse 27, 6405 Immensee.
Zweck neu:
Ausführung von Ingenieurdienstleistungen im allgemeinen Maschinenbau, insbesondere in der Antriebs- und Fördertechnik sowie Handel mit den damit verbundenen Komponenten;
kann sich an anderen Unternehmungen der gleichen oder ähnliche Branche beteriligen oder solche gründen, Liegenschaften und Grundstücke kaufen, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Regli, Gerhard, von Hospental, in Küssnacht SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Baila, Christopher, von Meggen und Einsiedeln, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
BDO Visura (CH-120.9.000.464-3), in Altdorf UR, Revisionsstelle [wie bisher].