Michael Francesco Bagattini
domiciled in Uetikon am See, from Weiningen (ZH) Active mandates: Aprioris AG, Arztpraxis Glattpark GmbH Connected persons: Simon Philipp Lutz, Karoly Christian Kope, Xiaolin Heim You can stay up to date through "Michael Francesco Bagattini", please log in or register free of charge.You are now following "Michael Francesco Bagattini"
Credit rating You can stay up to date through "Michael Francesco Bagattini", please log in or register free of charge.You are now following "Michael Francesco Bagattini"
|
Places where people with the name Michael Francesco Bagattini live
Sectors in which people with the name Michael Francesco Bagattini work
Operation of medical and dental practices
Operation of medical and dental practices
Private persons with the name Michael Francesco Bagattini
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Michael Francesco Bagattini
Publication number: HR02-1004705844, Commercial Registry Office Zurich, (20)
trustmed GmbH, in Stäfa, CHE-110.177.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2019, Publ. 1004703050).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bagattini, Michael, von Weiningen ZH, in Uetikon am See, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhardt, Dr. med. Tobias, von Zürich und Horgen, in Männedorf, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Klainguti, Michael, von Samedan, in Küsnacht (ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4286427, Commercial Registry Office Zurich, (20)
zmed Praxis AG, in Zürich, CHE-115.294.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2012, Publ. 6802190). Gemäss Erklärung vom 23.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bagattini, Michael, von Weiningen ZH, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer, Sabina, von Zürich, in Zug, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2660589, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 25 vom 05.02.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 4'433 vom 02.02.2016trustmed GmbH, in Stäfa, CHE-110.177.066, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2016, Publ. 2651043).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bagattini, Michael, von Weiningen ZH, in Uetikon am See, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Oetwil am See].