Heidi Augsburger-Fuchs
domiciled in Jegenstorf, from Brienz (BE) and Langnau im Emmental Active mandates: Siwera GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Heidi Augsburger-Fuchs", please log in or register free of charge.You are now following "Heidi Augsburger-Fuchs"
Credit rating You can stay up to date through "Heidi Augsburger-Fuchs", please log in or register free of charge.You are now following "Heidi Augsburger-Fuchs"
|
Places where people with the name Heidi Augsburger-Fuchs live
Sectors in which people with the name Heidi Augsburger-Fuchs work
Operation of general healthcare facilities
Operation of general healthcare facilities
Private persons with the name Heidi Augsburger-Fuchs
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Heidi Augsburger-Fuchs
Publication number: 1847631, Commercial Registry Office Berne, (36)
Utrilog Swiss GmbH, in Brienz BE, CHE-114.517.942, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2014, Publ. 1748857).
Statutenänderung:
20.11.2014.
Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Augsburger-Fuchs, Heidi, von Brienz BE und Langnau im Emmental, in Stettlen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Junker, Markus, von Rapperswil BE, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frikart, Marcel, von Rütschelen, in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00.
Publication number: 7043322, Commercial Registry Office Berne, (36)
Siwera GmbH, in Bolligen, CH-035.4.030.711-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2008, S. 4, Publ. 4608472).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs-Widmer, Heidi, von Brienz BE, in Brienz BE, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Augsburger-Fuchs, Heidi, von Brienz BE und Langnau im Emmental, in Hindelbank, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Stettlen und mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 4673998, Commercial Registry Office Berne, (36)
Utrilog Swiss GmbH, in Brienz BE, CH-036.4.043.060-3, Seestrasse 9, 3855 Brienz BE, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.09.2008.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, weltweiter Handel mit Geräten und Zusatzprodukten im Gesundheits-, Wellness- und Ästhetikbereich sowie das Erbringen von Dienstleistungen aller Art, die damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 50'000.--.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- und Kaufsrechte:
gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen:
Siwera GmbH (CH-035.4.030.711-8), in Bolligen, Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen von je CHF 5'000.--;
Premium Health Concepts AG (CH-170.3.026.137-3), in Muttenz, Gesellschafterin, mit 4 Stammanteilen von je CHF 5'000.--;
Fuchs, Oliver, von Brienz BE, in Meiringen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen von je CHF 5'000.--;
Augsburger-Fuchs, Heidi, von Brienz BE und Langnau im Emmental, in Stettlen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Junker, Markus, von Rapperswil BE, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Bergen Treuhandunternehmung (CH-092.1.003.134-1), in Brienzwiler, Revisionsstelle.