Ulrich Ansorge
domiciled in Zürich, from Germany Active mandates: Stadtrandacker gemeinnützige GmbH Connected persons: Martin Balmer You can stay up to date through "Ulrich Ansorge", please log in or register free of charge.You are now following "Ulrich Ansorge"
Credit rating You can stay up to date through "Ulrich Ansorge", please log in or register free of charge.You are now following "Ulrich Ansorge"
|
Places where people with the name Ulrich Ansorge live
Sectors in which people with the name Ulrich Ansorge work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Ulrich Ansorge
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ulrich Ansorge
Publication number: HR02-1005471652, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stadtrandacker, in Zürich, CHE-203.219.493, Verein (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2022, Publ. 1005468244).
Statutenänderung:
28.04.2022.
Umwandlung:
Der Verein wird gemäss Umwandlungsplan vom 28.04.2022 und Bilanz per 31.12.2021 mit Aktiven von CHF 74'326.56 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 57'663.40 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. CHF 11'000.00 werden à fonds perdu eingezahlt. Die Vereinsmitglieder erhalten 100 Stammanteile zu CHF 200.00.
Firma neu:
Stadtrandacker gemeinnützige GmbH.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Förderung lokal erzeugter Lebensmittel und betreibt dazu einen landwirtschaftlichen Betrieb unter Einhaltung biologischer Kriterien beim Anbau und einer sozial gerechten Wirtschaftsweise. Zudem fördert die Gesellschaft die Möglichkeiten einer sinnstiftenden Beschäftigung für handicapierte und sozial benachteiligte Mitmenschen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital neu:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 28.04.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dolder Ansorge, Milena, von Bürglen (TG), in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ansorge, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Balmer, Martin, von Mühleberg, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Publication number: HR01-1005459155, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stadtrandacker, in Zürich, CHE-323.474.741, Dunkelhölzlistrasse 21, 8048 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
08.03.2010.
Zweck:
Der Verein Stadtrandacker fördert die Wertschätzung der lokalen Lebensmittelproduktion. Zu diesem Zweck setzt er sich für Anbau- und Absatzformen ein, die den Verbraucher am Produktionsprozess teilhaben lassen und faire Erzeugerpreise zusichern. Der Verein ist den Grundsätzen einer biologischen und sozial gerechten Wirtschaftsweise verpflichtet.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Mittel aus Veranstaltungen irgendwelcher Art, private und öffentliche Beiträge sowie freiwillige Zuwendungen jeder Art.
Eingetragene Personen:
Ansorge, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Balmer, Martin, von Mühleberg, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Dolder Ansorge, Milena, von Bürglen (TG), in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.