Luc Abbé-Decarroux
domiciled in Onex, from Carouge (GE) Active mandates: Val Fleuri, lieu de vie (EMS) SA, Fondation immobilière de la Ville d'Onex and more Connected persons: Yves Maurice Rinaldo Bassieres, Sophia Vignard, Yann Bartolini and more You can stay up to date through "Luc Abbé-Decarroux", please log in or register free of charge.You are now following "Luc Abbé-Decarroux"
Credit rating You can stay up to date through "Luc Abbé-Decarroux", please log in or register free of charge.You are now following "Luc Abbé-Decarroux"
|
Places where people with the name Luc Abbé-Decarroux live
Sectors in which people with the name Luc Abbé-Decarroux work
Operation of nursing homes and inpatient facilities
Management of real estate portfolio properties
Operation of nursing homes and inpatient facilities
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Luc Abbé-Decarroux
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Luc Abbé-Decarroux
Publication number: 5311048, Commercial Registry Office Jura, (670)
Globaz, à Le Noirmont, CH-670.3.002.599-0, Société anonyme (FOSC no 8 du 14.01.2009, p. 11, publ. 4825706).
Modification des statuts:
17.06.2009.
Nouvelle raison sociale:
GLOBAZ SA.
Personnes et signatures radiées:
Hubleur, Daniel, de Alle, à Les Bois, administrateur-délégué, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Benmoussa, Elie, de Lausanne, à Montreux, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Wicht, Jean-Pierre, de Montévraz, à Pully, président, avec signature collective à deux;
Abbé-Decarroux, Luc, de Carouge GE, à Onex, membre et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personnes:
Porchet, Alain, de Corcelles-le-Jorat, à Les Monts-de-Pully (Pully), président, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Lüthy, Jean-Michel, de Cernier, à Le Locle, membre et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: membre];
Goetzinger-Borel, Fabienne, de Bâle, Couvet et Neuchâtel, à Lausanne, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Puricelli, François, de Lausanne, à Epalinges, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Horger, Vincent, de Guttannen, à Porrentruy, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Publication number: 4825706, Commercial Registry Office Jura, (670)
Globaz, à Le Noirmont, CH-670.3.002.599-0, Société anonyme (FOSC no 110 du 11.06.2007, p. 11, publ. 3969224).
Personne et signature radiée:
Rossé, François, de Alle, à Boncourt, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Wicht, Jean-Pierre, de Montévraz, à Pully, président, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Abbé-Decarroux, Luc, de Carouge GE, à Onex, membre et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: membre];
Porchet, Alain, de Corcelles-le-Jorat, à Les Monts-de-Pully (Pully), membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Publication number: 998496, Commercial Registry Office Jura, (670)
Globaz, à Le Noirmont, Création, développement, maintenance, commercialisation, ainsi que conseil en matière de systèmes d'informations, Société anonyme (FOSC no 123 du 28.06.2001, p. 4884).
Inscription ou modification de personnes:
Abbé-Decarroux, Luc, de Carouge GE, à Onex, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Benmoussa, Elie, de Lausanne, à Montreux, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Lüthy, Jean-Michel, de Cernier, à Le Locle, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.