Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Personalstiftung der Degussa International AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
02.09.1961
Deletion from the commercial register
04.04.2014
Legal form
Foundation
Legal headquarters of the company
Zürich
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.7.901.949-7
UID/VAT
CHE-109.697.169
Sector
Operation of an pension fund
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Stiftung bezweckt die Durchführung der beruflichen Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die nachstehend bezeichneten Destinatäre gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Destinatäre sind die Arbeitnehmer der Firma und ihre Angehörigen und ihre Hinterlassenen sowie Personen, für die der Arbeitnehmer im Zeitpunkt seines Todes oder in den letzten Jahren vor seinem Tod in erheblichem Umfang gesorgt hat. Die Stiftung kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben, einschliesslich Unterstützungsleistungen in Notlagen wie bei Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit. Durch Beschluss des Stiftungsrats kann im Einvernehmen mit der Firma auch das Personal von Betrieben, die mit der Firma finanziell oder wirtschaftlich eng vebunden sind, der Stiftung angeschlossen werden, sofern der Stiftung von diesen Betrieben die erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Entsprechende Anschlussvereinbarungen sind der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis zu bringen.
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Numerus AG | Zürich | 02.05.2006 | 03.04.2014 | |
KPMG AG | Zürich | <2004 | 01.05.2006 |
Other company names
Past and translated company names
- Personalstiftung der Degussa CIAG
- Personalstiftung der Degussa-Hüls CIAG
- Personalstiftung der Creanova International AG
- Personalstiftung Hüls Schweiz AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Personalstiftung der Degussa International AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1434797, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalstiftung der Degussa International AG, in Zürich, CHE-109.697.169, Stiftung (SHAB Nr. 153 vom 09.08.2012, Publ. 6803430). Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 21.10.2013 aufgehoben. Die Stiftung wird gelöscht.
Publication number: 6803430, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalstiftung der Degussa International AG, in Zürich, CH-020.7.901.949-7, Stiftung (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2012, Publ. 6504254).
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) (CHE-239.560.630) [Eintrag von Amtes wegen auf Grund des Gesetzes über die BVG- und Stiftungsaufsicht (BVSG) vom 11.07.2011].
Publication number: 6504254, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalstiftung der Degussa International AG, in Zürich, CH-020.7.901.949-7, Stiftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2011, S. 0, Publ. 6074920).
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deflorin, Hans, von Disentis/Mustér, in Wollerau, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grunwald, Dr. Volker, von Küsnacht ZH, in St. Moritz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dieter, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mey, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.