Reports for Kontur Holding AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Kontur Holding AG
- Kontur Holding AG is active in the industry «Operation of investment companies» and is currently active. The legal headquarters are in Bern.
- The management has 4 active persons registered.
- All modifications to the commercial register entry can be found under «Notifications». The most recent modification was made on 26.06.2023.
- In the commercial register the company Kontur Holding AG is registered under the UID CHE-105.345.808.
- On the same address as Kontur Holding AG there are 12 other active companies registered. These include: Bindschedler AG, Bruins Holding AG, Die Quelle - The Source AG.
Management (4)
newest board members
Marius Philipp Scherler,
Manuel Hutter,
Francis André Racine
newest authorized signatories
Lukas Burkhard,
Marius Philipp Scherler,
Manuel Hutter,
Francis André Racine
Executive board
Marius Philipp Scherler,
Manuel Hutter,
Francis André Racine
Commercial register information
Entry in the commercial register
12.01.2000
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Bern
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-035.3.024.926-6
UID/VAT
CHE-105.345.808
Sector
Operation of investment companies
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Gebieten Bautreuhand, Gesamtprojektleitung, Orts-, Standort- und Arealentwicklung, Wettbewerbs- und Verfahrensbegleitung sowie Strategie- und Organisationsentwicklung und damit verbundenen weiteren Fachgebieten. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Beteiligung an anderen Unternehmen und alle damit verbundenen Investitionsgeschäfte sowie das Erbringen von Management- und Beratungsdienstleistungen und das Halten und Verwalten von immateriellen Gütern. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Auditor
Former auditor (4)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG Bern | Bern | 12.02.2016 | 25.06.2023 | |
T + R AG | Muri bei Bern | 17.12.2012 | 16.12.2014 | |
Adrem Consult AG | Köniz | 02.11.2004 | 06.07.2010 |
Other company names
Past and translated company names
- KONTUR PROJEKTMANAGEMENT AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Kontur Holding AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005777470, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kontur Holding AG, in Bern, CHE-105.345.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2023, Publ. 1005755604).
Statutenänderung:
09.06.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
20'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 09.06.2023 gemäss Verträgen vom 09.06.2023, 10'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 10.00 der Kontur Projektmanagement AG, in Bern (CHE-480.904.985), wofür 10'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden. Gemäss Erklärung vom 09.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Röthlisberger AG (CHE-102.704.443), in Bern, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005755604, Commercial Registry Office Berne, (36)
KONTUR PROJEKTMANAGEMENT AG, in Bern, CHE-105.345.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2021, Publ. 1005218613).
Statutenänderung:
16.05.2023.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 16.05.2023 und Inventar per 31.12.2022 Aktiven von CHF 1'628'937.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'528'164.69 auf die Kontur Projektmanagement AG, in Bern (CHE-480.904.985).
Gegenleistung:
10'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 10.00.
Firma neu:
Kontur Holding AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Gebieten Bautreuhand, Gesamtprojektleitung, Orts-, Standort- und Arealentwicklung, Wettbewerbs- und Verfahrensbegleitung sowie Strategie- und Organisationsentwicklung und damit verbundenen weiteren Fachgebieten. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Beteiligung an anderen Unternehmen und alle damit verbundenen Investitionsgeschäfte sowie das Erbringen von Management- und Beratungsdienstleistungen und das Halten und Verwalten von immateriellen Gütern. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sciuchetti, Dario, von Calanca, in Landquart, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gloor, Fabian, von Birr, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler, Alexandra, von Trub, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wälchli, Rosel, von Wynigen, in Langnau im Emmental, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Lukas, von Sumiswald und Messen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004945419, Commercial Registry Office Berne, (36)
KONTUR PROJEKTMANAGEMENT AG, in Bern, CHE-105.345.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2019, Publ. 1004640526).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haldimann, Christian, von Bowil, in Fahrni b. Thun (Fahrni), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siegenthaler, Alexandra, von Trub, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.