Address
c/o KÖLLA AG
Worbstrasse 170
3073 Gümligen
Reports for KÖLLA Suisse AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout KÖLLA Suisse AG
- KÖLLA Suisse AG in Gümligen is a Company limited by shares (AG) from the sector «Operation of other financial institutions». KÖLLA Suisse AG is active.
- The management of the company KÖLLA Suisse AG consists of 2 persons.
- The commercial register entry of the company was last modified on 10.01.2024. Under «Notifications» it is possible to view all previous changes.
- The Enterprise Identification Number of the company KÖLLA Suisse AG is the following: CHE-116.078.296.
- ASMAC Alao Strategic Management Consulting, Carrosserie Kunz AG, centeractive ag are registered at the same address.
Commercial register information
Entry in the commercial register
12.10.2010
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Muri bei Bern
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-036.3.048.842-1
UID/VAT
CHE-116.078.296
Sector
Operation of other financial institutions
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf, die Finanzierung, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
T + R AG | Muri bei Bern | 11.06.2018 |
Other company names
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: KÖLLA Suisse AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005930165, Commercial Registry Office Berne, (36)
KÖLLA Suisse AG, in Muri bei Bern, CHE-116.078.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2023, Publ. 1005913796).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 20.12.2023 und Inventar per 30.09.2023 Aktiven von CHF 11'374'178.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'187'626.00 auf die KÖLLA AG, in Muri bei Bern (CHE-410.712.535).
Gegenleistung:
Keine.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 20.12.2023 und Inventar per 30.09.2023 Aktiven von CHF 1'474'140.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 387'794.00 auf die KÖLLA Grain SA, in Sursee (CHE-443.534.157).
Gegenleistung:
Keine.
Publication number: HR02-1005913796, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kölla AG, in Muri bei Bern, CHE-116.078.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2021, Publ. 1005206624).
Statutenänderung:
12.12.2023.
Firma neu:
KÖLLA Suisse AG.
Domizil neu:
c/o KÖLLA AG, Worbstrasse 170, 3073 Gümligen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf, die Finanzierung, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegsegger, Sandra, von Rapperswil (BE), in Ostermundigen, Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Gutknecht, Patric, von Ried bei Kerzers, in Murten, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.