Reports for Wyland Chäsi GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Wyland Chäsi GmbH
- Wyland Chäsi GmbH with its legal headquarters in Henggart is active. Wyland Chäsi GmbH operates in the sector «Production of comestibles».
- The management has 2 active persons registered.
- The last commercial register change was made on 05.03.2024. All changes can be viewed under the section «Notifications» and saved as a PDF.
- The company Wyland Chäsi GmbH is registered under the UID CHE-108.612.584.
Commercial register information
Entry in the commercial register
21.05.1997
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Henggart
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.4.003.046-7
UID/VAT
CHE-108.612.584
Sector
Production of comestibles
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Käserei sowie den Handel mit Milchprodukten und anderen Nahrungsmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Other company names
Past and translated company names
- F. & A. Sommer GmbH
- Sommer F. & A. GmbH
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Wyland Chäsi GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005977037, Commercial Registry Office Zurich, (20)
F. & A. Sommer GmbH, in Henggart, CHE-108.612.584, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2009, S.28, Publ. 5314122).
Statutenänderung:
09.02.2024.
Firma neu:
Wyland Chäsi GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Käserei sowie den Handel mit Milchprodukten und anderen Nahrungsmitteln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommer, Friedrich, von Sumiswald, in Henggart, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00;
Sommer, Agnes, von Sumiswald, in Henggart, Gesellschafterin, mit Kollektivprokura zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Daniel, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Stammheim, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Keller, Therese, von Stammheim, in Stammheim, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.