Auskünfte zu Daniel Sollberger
Einträge zum Namen Daniel Sollberger
Neueste SHAB-Meldungen: Daniel Sollberger
Publikationsnummer: HR02-1005370918, Handelsregister-Amt Bern, (36)
e-Bike Welt Bern GmbH, Köniz, in Köniz, CHE-258.742.114, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, Publ. 3616713).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beeler, Michael, von Luzern, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sollberger, Daniel, von Wynigen, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 3616713, Handelsregister-Amt Bern, (36)
e-Bike Welt Bern GmbH, Köniz, in Köniz, CHE-258.742.114, Dorfstrasse 22, 3084 Wabern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.06.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Entwicklung und Reparatur von sowie Handel mit Elektrofahrzeugen aller Art, insbesondere mit Fahrrädern und deren Zubehör. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 15.06.2017, und Inventar per 01.01.2017 Aktiven von CHF 157'483.96 und Fremdkapital von CHF 81'341.73 des Einzelunternehmens Sollberger Elektrofahrräder, in Köniz (CHE-196.824.304), wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 56'142.23 als Forderung gutgeschrieben werden.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 15.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Beeler, Michael, von Luzern, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sollberger, Christian, von Wynigen, in Niederscherli (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sollberger, Daniel, von Wynigen, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 2497895, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Sollberger Elektrofahrräder, in Köniz, CHE-196.824.304, Dorfstrasse 22, 3084 Wabern, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Handel, Vermietung und Reparaturen von Elektrofahrrädern.
Eingetragene Personen:
Sollberger, Daniel, von Wynigen, in Bern, Inhaber, mit Einzelunterschrift.