Auskünfte zu Alexander Schneeberger
Einträge zum Namen Alexander Schneeberger
Neueste SHAB-Meldungen: Alexander Schneeberger
Publikationsnummer: HR01-1005316530, Handelsregister-Amt Graubünden
Channa GmbH, in Laax, CHE-437.739.030, Via Cristallina 5, 7031 Laax GR, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.10.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Verkauf mit Waren aller Art, insbesondere den Handel und Verkauf von Sportgeräten, Fischereiartikel, Fahrzeugen und Boote aller Art, die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Reisen und Sport sowie die Führung von Restaurationsbetrieben. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft den Erwerb, den Handel und das Halten von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 08.10.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schneeberger, Alexander, von Vordemwald, in Laax, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 4012053, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Cristallina-Laax GmbH, in Laax, CHE-241.866.340, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2013, Publ. 1235517). Gemäss Erklärung vom 23.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Gemäss Erklärung vom 06.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneeberger, Slavica, von Vordemwald, in Safenwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneeberger, Alexander, von Vordemwald, in Laax, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 6325308, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Mungga Management GmbH, in Laax, CH-350.4.002.633-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2009, S. 12, Publ. 5315300).
Firma neu:
Mungga Management GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153 HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneeberger, Alexander, von Vordemwald, in Tamins, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: in Laax, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].