Auskünfte zu Josef Schildknecht
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Josef Schildknecht
Publikationsnummer: 4188954, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Wagner AG, Metalldruckguss, Thermoplastspritzguss und Werkzeugbau, in Waldstatt, CH-300.3.010.106-5, Verformung von Nichteisenmetallen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2007, S. 2, Publ. 3971770).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grob, Fritz, von Degersheim, in Wil SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schildknecht, Josef, von Waldkirch, in Arnegg (Gossau SG), mit Kollektivprokura zu zweien;
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Guido, von Appenzell, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nef, René, von Urnäsch, in Herisau, mit Kollektivprokura zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2147100, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Wagner AG, Metalldruckguss, Thermoplastspritzguss und Werkzeugbau, in Waldstatt, Verformung von Nichteisenmetallen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2002, S. 2, Publ. 519190).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weibel, Clemens, von Schongau, in Oberuzwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schildknecht, Josef, von Waldkirch, in Arnegg (Gossau SG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Leonhard Lehmann AG, in G o s s a u S G , Betrieb eines Sägewerkes mit Holzhandel und Holzverarbeitung sowie Führung eines Holzbaugeschäftes mit Konstruktionsbüro, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.1999, S. 4939).
Statutenänderung:
24.03.2001.
Firma neu:
Holzwerk Lehmann AG.
Zweck neu:
Betrieb eines Sägewerkes, einer Holzverarbeitung sowie eines Holzhandels. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, übertragen, verwalten und belasten. [gestrichen: Weiteres Geschäftslokal: Bischofszellerstrasse 126, Lindenhof, 9202 Gossau].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jegle, Werner, von Frick, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eilinger, Gabriel, von Waldkirch, in Niederbüren, mit Kollektivprokura zu zweien;
Geisser, Hans, von Mörschwil und Altstätten, in Bischofszell, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schildknecht, Josef, von Waldkirch, in Arnegg (Gossau SG), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Katharina, von Andwil SG, in Gossau SG, Präsidentin und Delegierte, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin];
Lehmann-Ziegler, Leonhard, von Andwil, in Gossau SG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Brühlmann, Martin, von Amriswil, in Freidorf TG (Roggwil TG), mit Kollektivprokura zu zweien;
Ledergerber, Magnus, von Andwil SG und Waldkirch, in Arnegg (Gossau), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].