Auskünfte zu Melanie Reinöhl-Schnetzer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Melanie Reinöhl-Schnetzer
Publikationsnummer: 5947804, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
reinöhl Die Baukraft GmbH, in Egnach, CH-440.4.019.273-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2009, S. 20, Publ. 5054690).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinöhl-Schnetzer, Melanie, von Wittenbach und Uzwil, in Engelburg (Gaiserwald), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Kurt, von Amden, in Häggenschwil, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Wittenbach und mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Reinöhl, Marco, von Wittenbach, in Winden (Egnach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 78 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Engelburg (Gaiserwald)].
Publikationsnummer: 5054690, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
reinöhl Die Baukraft GmbH, in Egnach, CH-440.4.019.273-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2007, S. 14, Publ. 3988882).
Statutenänderung:
29.05.2009.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
Gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 29.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinöhl, Marco, von Wittenbach, in Engelburg (Gaiserwald), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 78 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 78'000.--];
Reinöhl-Schnetzer, Melanie, von Wittenbach und Uzwil, in Engelburg (Gaiserwald), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 2'000.--];
Eberle, Kurt, von Amden, in Wittenbach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 2'000.--].
Publikationsnummer: 3446226, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
reinöhl Die Baukraft GmbH, in Egnach, CH-440.4.019.273-2, Bahnhofstrasse 10, 9315 Winden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.06.2006.
Zweck:
Ausübung von Arbeiten im Bereich Hochbau, Tiefbau und Gartenbau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, Kapitalanlagen aller Art halten und verwalten sowie Grundstücke und Liegenschaften aller Art erwerben, mieten, pachten, halten, veräussern, vermieten und verpachten.
Stammkapital:
CHF 80'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma reinöhl Die Baukraft, in Gaiserwald, gemäss Vertrag vom 27.06.2006 und Bilanz per 31.12.2005 mit Aktiven von CHF 227'085.85 und Passiven von CHF 102'800.-- zum Preis von CHF 124'285.85, wovon CHF 80'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 44'285.85 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Reinöhl, Marco, von Wittenbach, in Engelburg (Gaiserwald), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 78'000.--;
Reinöhl-Schnetzer, Melanie, von Wittenbach und Uzwil, in Engelburg (Gaiserwald), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--.