Auskünfte zu Markus Hutter
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Hutter
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Restaurant 'City' Widnau AG, in Widnau, Erwerb und Verwaltung des im Stockwerkeigentum stehenden Restaurants City im Geschäftshaus City Widnau usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.1998, S. 1753).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hutter, Markus, von Diepoldsau, in Berneck, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Karl, von Diepoldsau, in Widnau, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
HRS Kobau AG, bisher in Widnau , Erstellung, Kauf und Verkauf sowie Vermittlung von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.95 vom 18.5.1993 S.2532).
Statutenänderung:
15.6.1994.
Sitz neu:
Berneck.
Domizil neu:
c/o Markus Hutter, Hintere Kobelstrasse 44, 9442 Berneck.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Markus, von Diepoldsau, in Berneck, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: in Widnau).
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Restaurant "City" Widnau AG, in Widnau , Erwerb und Verwaltung des im Stockwerkeigentum stehenden Restaurants City im Geschäftshaus City Widnau usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr.237 vom 7.12.1992 S.5693).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Markus, von Diepoldsau, in Berneck, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: in Widnau).