Auskünfte zu Peter Dubach
Einträge zum Namen Peter Dubach
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Dubach
Publikationsnummer: HR02-1005128100, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Peter Dubach AG, in Uetendorf, CHE-101.819.204, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2009, S.8, Publ. 5110874).
Domizil neu:
Glütschbachstrasse 24, 3661 Uetendorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubach, Peter, von Eggiwil, in Längenbühl (Forst-Längenbühl), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5110874, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Peter Dubach AG, in Uetendorf, CH-092.3.014.693-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2006, S. 4, Publ. 3425028).
Statutenänderung:
19.05.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion von Zulieferteilen aller Art und aus allen Materialien, den Handel von Produkten im Bereich Zulieferer sowie die Beratung, Entwicklung, Realisierung und Einführung von solchen Produkten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen oder diesem förderlich sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen, solche Unternehmungen erwerben oder errichten. Sie kann Grundstücke erwerben und veräussern.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser Treuhand und Consulting, in Steffisburg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubach, Peter, von Eggiwil, in Forst-Längenbühl, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Faulensee (Spiez)];
Dubach-Schild, Karin, von Brienzwiler und Eggiwil, in Forst-Längenbühl, Sekretärin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:in Faulensee (Spiez)].
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Pero-Mech AG, in Frutigen, Produktion von Zulieferteilen aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.1995, S. 1958).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubach, Peter, von Eggiwil, in Spiez, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuenschwander, Bernhard, von Eggiwil, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Robert, von Frutigen, in Frutigen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid-Nobs, Ursula, von Frutigen und Seedorf BE, in Frutigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.