Salvatore Sergi
wohnhaft in Worblaufen, aus Lützelflüh Aktuelle Mandate: Schär + Trojahn AG Verbundene Personen: Antony Minger, Patrick Galli, Marc Daniel Hagmann und mehr So bleiben Sie über "Salvatore Sergi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Salvatore Sergi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Salvatore Sergi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Salvatore Sergi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Salvatore Sergi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Salvatore Sergi arbeiten
Verarbeitung von Natursteinen
Verarbeitung von Natursteinen
Privatpersonen mit dem Namen Salvatore Sergi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Salvatore Sergi
Publikationsnummer: HR02-1005603174, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Schär + Trojahn AG, in Köniz, CHE-178.843.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2021, Publ. 1005294371).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minger, Antony, von Fraubrunnen, in Münsingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sergi, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Worblaufen (Ittigen), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4254285, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Schär + Trojahn AG, in Köniz, CHE-178.843.284, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2017, Publ. 3749531).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trojahn, Susanna, von Köniz, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trojahn, Manuel Stephan, von Köniz, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Trojahn, Rolf, von Köniz, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Palombo, Antonello, von Ostermundigen, in Ostermundigen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift];
Guggisberg, Jürg, von Wald (BE), in Zermatt, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Beat Christian, von Lützelflüh, in Rubigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sergi, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Worblaufen (Ittigen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4438830, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Magico-Food GmbH, in Uetendorf, CH-035.4.010.363-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 07.02.2003, S. 5, Publ. 851314).
Statutenänderung:
10.04.2008.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuccarello, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Gerlafingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--;
Sergi, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Steffisburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Divina Lebensmittelhandel AG (CH-020.3.906.778-8), in Dietikon, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.--;
Citton, Jean-Louis, italienischer Staatsangehöriger, in Reinach BL, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.