Robert Müdespacher
wohnhaft in Wald, aus Hinwil Aktuelle Mandate: Siloah Fellowship International Verbundene Personen: Raoul Mazzoleni, Esra Immanuel Müdespacher, Josua Haller und mehr So bleiben Sie über "Robert Müdespacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Robert Müdespacher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Robert Müdespacher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Robert Müdespacher"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Robert Müdespacher leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Robert Müdespacher arbeiten
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Privatpersonen mit dem Namen Robert Müdespacher
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Robert Müdespacher
Publikationsnummer: 4347831, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Siloah Fellowship International, in Schübelbach, CHE-101.247.236, Verein (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2016, Publ. 3011283).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vontobel, Mario, von Rüti ZH, in Bertschikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müdespacher, Robert, von Hinwil, in Wald (ZH), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4028902, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Siloah Fellowship International, in Schübelbach, CH-020.6.000.246-1, Leistet humanitäre Hilfe und Entwicklungshilfe, Verein (SHAB Nr. 230 vom 25.11.1999, S. 8004).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müdespacher, Robert, von Hinwil, in Gibswil, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isenring, Walter, von Winterthur, in Wald ZH, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 835888, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sennereigenossenschaft Hub-Wald, in Wald ZH, Bezweckt die bestmögliche Verwertung der in Hub und Umgebung produzierten Kuhmilch, Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.1993, S. 3099).
Firma neu:
Sennereigenossenschaft Hub-Wald in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.12.2002 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müdespacher, Robert, von Hinwil, in Wald ZH, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Honegger, Gottfried, von Wald ZH, in Wald ZH, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kunz, Alfred, von Wald ZH, in Wald ZH, Mitglied und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].