Kurt E. Meier
wohnhaft in Weggis, aus Sarmenstorf Aktuelle Mandate: TIMNET Consulting Kurt Meier Verbundene Personen: Ingrid Brog So bleiben Sie über "Kurt E. Meier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Kurt E. Meier"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Kurt E. Meier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Kurt E. Meier"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Kurt E. Meier leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Kurt E. Meier arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Kurt E. Meier
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Kurt E. Meier
Publikationsnummer: 4175090, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
FORUM für Telematik AG in Liquidation, in Luzern, CH-100.3.020.125-6, Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen auf dem Gebiet der telematischen Information und Kommunikation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2005, S. 7, Publ. 2755252).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Kurt, von Sarmenstorf, in Luzern, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4145722, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Prime Forestry Management AG, in Zürich, CH-020.3.029.588-7, Dienstleistungen für die Prime Forestry Group, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2006, S. 23, Publ. 3437384).
Firma neu:
Prime Forestry Management AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Prime Forestry Management Ltd. in liquidation) (Prime Forestry Management SA en liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.10.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breuer, Richard, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (NY/US), Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Kurt E., von Sarmenstorf, in Baar, Delegierter und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Yves, von Zürich und Herrliberg, in Russikon, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Wüthrich, Karl, von Meilen und Eggiwil, in Meilen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3943324, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Agentur Forum, Information und Kommunikation auf Videotext K. Meier, bisher in Luzern, CH-100.1.016.133-4, Agentur für Information, Kommunikation und Videotext, Einzelfirma (SHAB Nr. 199 vom 13.10.1993, S. 5354).
Firma neu:
TIMNET Consulting Kurt Meier.
Sitz neu:
Weggis.
Domizil neu:
Sunnerainstrasse 9, 6353 Weggis.
Zweck neu:
Beratung, Projektentwicklung und Projektmanagement in der Holz-, Forst- und Immobilienbranche.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Kurt, von Sarmenstorf, in Weggis, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern].