Thomas Li
wohnhaft in Pfäffikon, aus Stadel Aktuelle Mandate: ascaion ag Verbundene Personen: Georg Martin Treibenreif, Werner Scherrer So bleiben Sie über "Thomas Li" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Li"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Thomas Li" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Thomas Li"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Thomas Li leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Thomas Li arbeiten
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Thomas Li
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Li
Publikationsnummer: HR02-1004781154, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ascaion ag, in Oetwil am See, CHE-105.026.674, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 07.04.2015, S.0, Publ. 2081257).
Statutenänderung:
29.11.2019.
Sitz neu:
Stäfa.
Domizil neu:
Laubisrütistrasse 42, 8712 Stäfa.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung sämtlicher EDV-Dienstleistungen, insbesondere Konzeptionierung, Entwicklung und Wartung von Software, den Handel mit Software, die Unternehmens- und Organisationsberatung sowie Unterstützung in EDV-Belangen, auf eigene und fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Li, Thomas, von Stadel, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dübendorf].
Publikationsnummer: 2081257, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ascaion ag, in Neerach, CHE-105.026.674, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2011, Publ. 6397952).
Statutenänderung:
26.03.2015.
Sitz neu:
Oetwil am See.
Domizil neu:
Willikonerstrasse 10, 8618 Oetwil am See.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treibenreif, Georg, von Bülach, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stadel];
Li, Thomas, von Stadel, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Stadel].
Publikationsnummer: 6397952, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ascaion ag, in Neerach, CH-020.4.019.628-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2008, S. 12, Publ. 4619968).
Statutenänderung:
11.10.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung sämtlicher EDV-Dienstleistungen, insbesondere Konzeptionierung, Entwicklung und Wartung von Software, den Handel mit Software, die Unternehmens- und Organisationsberatung sowie Unterstützung in EDV-Belangen, auf eigene oder fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 03.10.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
M T R MEIER Treuhand- und Revisionsgesellschaft AG (CH-020.4.003.844-1), in Neerach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Li, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Stadel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Beyler, Thomas];
Treibenreif, Georg, von Bülach, in Stadel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bülach].