Claude François Léchenne
wohnhaft in Les Breuleux, aus Haute-Sorne Aktuelle Mandate: Cal'immo SA, Archipel Holding Sàrl und mehr Verbundene Personen: Carole Léchenne-Paratte, Carole Léchenne-Paratte, Carole Léchenne-Paratte So bleiben Sie über "Claude François Léchenne" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claude François Léchenne"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Claude François Léchenne" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claude François Léchenne"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Claude François Léchenne leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Claude François Léchenne arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Sonstige Bautätigkeit
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Claude François Léchenne
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Claude François Léchenne
Publikationsnummer: HR02-1006054153, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Franches-Immo SA, à Les Breuleux, CHE-447.552.929, société anonyme (No. FOSC 34 du 17.02.2017, Publ. 3356259).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Léchenne, Claude François, de Haute-Sorne, à Les Breuleux, président du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Neury, Paul Jacques, de Avusy, à Le Bémont JU, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: ressortissant français, vice-président du conseil d'administration, avec signature individuelle].
Publikationsnummer: 3356259, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Franches-Immo SA, à Les Breuleux, CHE-447.552.929, Rue du Succès 14, 2345 Les Breuleux, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
10.02.2017.
But:
Acquisition, construction, exploitation, mise en valeur, gérance et aliénation d'immeubles (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par écrit, télécopie ou courrier électronique.
Restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts. Selon déclaration du 10.02.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Léchenne, Claude François, de Haute-Sorne, à Les Breuleux, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Neury, Paul Jacques, ressortissant français, à Le Bémont JU, vice-président du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: 2260105, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Claude Léchenne S. à r.l., à Les Breuleux, CHE-112.214.985, société à responsabilité limitée (No. FOSC 10 du 16.01.2015, Publ. 1935045).
Modification des statuts:
03.07.2015.
Nouveau but:
Exploitation d'une entreprise d'installations sanitaires et de chauffage (cf. statuts pour but complet).
prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par écrit ou par courriel.
Inscription ou modification de personne(s):
Archipel Holding Sàrl (CHE-162.907.731), à Les Breuleux, associée, pour une part sociale de CHF 19'000.00 et pour une part sociale de CHF 1'000.00;
Léchenne, Claude François, de Sceut, à Les Breuleux, président des gérants, avec signature individuelle [précédemment: Léchenne, Claude, de Haute-Sorne, associé et président des gérants avec signature individuelle et avec une part sociale de CHF 19'000.00];
Léchenne-Paratte, Carole, de Sceut, à Les Breuleux, gérante, avec signature individuelle [précédemment: de Haute-Sorne, associée et gérante avec signature individuelle et avec une part sociale de CHF 1'000.00].