Kevin Huddleston
wohnhaft in Cham, aus Vereinigtes Königreich Aktuelle Mandate: HAMAC GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Kevin Huddleston" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Kevin Huddleston"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Kevin Huddleston" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Kevin Huddleston"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Kevin Huddleston leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Kevin Huddleston arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Kevin Huddleston
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Kevin Huddleston
Publikationsnummer: 2666621, Handelsregister-Amt Zug, (170)
HAMAC GmbH, in Cham, CHE-112.958.904, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2009, S. 22, Publ. 4898060).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nagel, Marc, von Arth, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huddleston, Kevin, britischer Staatsangehöriger, in Cham, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Hagendorn , Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4898060, Handelsregister-Amt Zug, (170)
BOMedia GmbH, in Hünenberg, CH-170.4.006.421-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 207 vom 24.10.2008, S. 18, Publ. 4704118).
Statutenänderung:
18.12.2008, 16.02.2009.
Firma neu:
HAMAC GmbH.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Lorzenweidstrasse 99, 6332 Hagendorn.
Zweck neu:
Beratung im Aviatik und im Flugbetrieb sowie Softwaremanagement für den Aviatikbereich;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nagel, Marc, von Arth, in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Huddleston, Kevin, britischer Staatsangehöriger, in Hagendorn, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.