Stéphanie Fournier
wohnhaft in Haute-Nendaz, aus Nendaz Aktuelle Mandate: Vandeca SA, Les Crêtes du Cerisier SA und mehr Verbundene Personen: Anne-Sophie Walravens, Jean-Maurice Fournier, Claudia Nadine Délèze und mehr So bleiben Sie über "Stéphanie Fournier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Stéphanie Fournier"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Stéphanie Fournier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Stéphanie Fournier"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Stéphanie Fournier leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Stéphanie Fournier arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Treuhändische Dienstleistungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Treuhändische Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Stéphanie Fournier
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Stéphanie Fournier
Publikationsnummer: HR02-1006104899, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Vandeca SA, à Nendaz, CHE-102.519.118, société anonyme (No. FOSC 114 du 16.06.2021, Publ. 1005219567).
Modification des statuts:
17.06.2024.
Nouvelles actions:
500 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 500 actions nominatives de CHF 100.00].
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par écrit ou par courriel. [biffé: Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.]. Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Par décision de l'assemblée générale du 17.06.2024 les statuts de la société ont été adaptés à la conversion.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Walravens, Jean-Pierre, ressortissant belge, à Dibeek (BE), président, avec signature individuelle;
Fournier, Jean-Maurice, de Nendaz, à Nendaz, administrateur, secrétaire, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Walravens, Anne-Sophie, ressortissante belge, à Lasne (BE), présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Fournier, Stéphanie, de Nendaz, à Nendaz, administratrice, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: HR02-1006033795, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Les Crêtes du Cerisier SA, à Nendaz, CHE-479.195.176, société anonyme (No. FOSC 102 du 30.05.2016, p.0, Publ. 2859099).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Michelet, Agnès, de Nendaz, à Nendaz, administratrice unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Fournier, Stéphanie, de Nendaz, à Nendaz, administratrice unique, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: HR02-1005911827, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
FDM Fiduciaire Sàrl, à Nendaz, CHE-208.515.697, société à responsabilité limitée (No. FOSC 228 du 23.11.2023, Publ. 1005892554).
Inscription ou modification de personne(s):
Fournier, Stéphanie, de Nendaz, à Nendaz, associée et présidente des gérants, avec signature collective à deux, pour 70 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: Fournier Délèze, Stéphanie];
Délèze, Claudia Nadine, de Nendaz, à Nendaz, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 70 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: Délèze, Claudia];
Michelet, Agnès, de Nendaz, à Nendaz, associée, sans droit de signature, pour 70 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: Michelet Délèze, Agnès].