Christoph Bucheli
wohnhaft in Schötz, aus Schötz Aktuelle Mandate: Genossenschaft Regio Chäsi Willisau Verbundene Personen: Christoph Beyeler, Patrick Fischer, Philipp Kurmann und mehr So bleiben Sie über "Christoph Bucheli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Bucheli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christoph Bucheli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christoph Bucheli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christoph Bucheli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christoph Bucheli arbeiten
Produktion von Lebensmitteln
Produktion von Lebensmitteln
Privatpersonen mit dem Namen Christoph Bucheli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christoph Bucheli
Publikationsnummer: 6553072, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Genossenschaft Regio Chäsi Willisau, in Willisau, CH-100.5.013.308-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2010, S. 14, Publ. 5950992).
Statutenänderung:
13.04.2011.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.].
Pflichten neu:
Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aregger, Ignaz, von Willisau, in Willisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Riedweg, Bruno, von Willisau und Hergiswil bei Willisau, in Willisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Hans, von Willisau, in Willisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bucheli, Christoph, von Schötz, in Schötz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 4190230, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Käsereigenossenschaft Ettiswil-Ausserdorf, in Ettiswil, CH-100.5.004.302-7, Wahrung und Förderung der land- und milchwirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2006, S. 9, Publ. 3643168).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Ettiswil-Ausserdorf in Liquidation. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.09.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrer, Daniel, von Ettiswil und Luthern, in Ettiswil, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Bucheli, Christoph, von Schötz, in Schötz, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Steiner, Peter, von Ettiswil und Grosswangen, in Ettiswil, Aktuar und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Publikationsnummer: 2012284, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Käsereigenossenschaft Ettiswil-Ausserdorf, in Ettiswil, Wahrung und Förderung der milchwirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder, Genossenschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2001, S. 1434).
Domizil neu:
c/o Peter Steiner, Riedbrugg, 6218 Ettiswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amberg, Peter, von Ettiswil, in Ettiswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziswiler, Jakob, 1967, von Ettiswil, in Ettiswil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Hofstetter, Franz, von Grosswangen, in Ettiswil, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrer, Daniel, von Ettiswil und Luthern, in Ettiswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucheli, Christoph, von Schötz, in Schötz, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Steiner, Peter, von Ettiswil und Grosswangen, in Ettiswil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.