Alter der Firma
11 JahreKapital in CHF
Kein Kapital bekanntAktive Marken
0Auskünfte zu Organisation Suisse pour la Recherche et le Développement, en liquidation
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Organisation Suisse pour la Recherche et le Développement, en liquidation
- Organisation Suisse pour la Recherche et le Développement, en liquidation ist ein Verein mit Sitz in Genève. Organisation Suisse pour la Recherche et le Développement, en liquidation gehört zur Branche «Durchführung von Forschungen und Entwicklungen» und ist aktuell in Liquidation.
- Die Organisation wurde am 19.03.2013 gegründet.
- Die Organisation änderte den Handelsregistereintrag zuletzt am 21.09.2020, unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die gemeldete UID lautet CHE-248.166.002.
- An derselben Adresse sind 2 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: Coopérative Cosy-H, Hedonista Cigares Genève Sàrl, en liquidation.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
19.03.2013
Rechtsform
Verein
Rechtssitz der Firma
Genève
Handelsregisteramt
GE
Handelsregister-Nummer
CH-660.0.505.013-9
UID/MWST
CHE-248.166.002
Branche
Durchführung von Forschungen und Entwicklungen
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Faire de la recherche fondamentale et appliquée et du développement dans les domaines économiques, écologiques, scientifiques, technologiques, artistiques et philanthropiques afin de trouver des solutions de développement durable, et fournir des moyens propres à une collaboration entre les domaines précités.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Swiss Organisation for Research and Development
- Swiss Organisation for Research and Development in liquidation
- Organisation Suisse pour la Recherche et le Développement
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Organisation Suisse pour la Recherche et le Développement, en liquidation
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1004982933, Handelsregister-Amt Genf, (660)
Organisation Suisse pour la Recherche et le Développement, à Genève, CHE-248.166.002 (FOSC du 15.12.2016, p. 0/3225697). L'association est dissoute par décision de l'assemblée générale du 01.06.2020.
Sa liquidation est opérée sous le nom:
Organisation Suisse pour la Recherche et le Développement, en liquidation [Swiss Organisation for Research and Development, in liquidation]. Diaz Herrera Nicolas et Séchaud Rebourgeon Muriel ne sont plus membres du comité;
leurs pouvoirs sont radiés. Tolck Blaise a été nommé vice-président. Jorand Alejandro, de et à Lancy, est membre président du comité et liquidateur avec signature individuelle.
Publikationsnummer: 3225697, Handelsregister-Amt Genf, (660)
Organisation Suisse pour la Recherche et le Développement, à Genève, CHE-248.166.002 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Jorand Alejandro n'est plus membre du comité;
ses pouvoirs sont radiés.
Publikationsnummer: 7117126, Handelsregister-Amt Genf, (660)
Organisation Suisse pour la Recherche et le Développement [Swiss Organisation for Research and Development], à Genève, avenue Ernest-Hentsch 8, 1207 Genève, CH-660-0505013-9. Nouvelle association. Statuts du 20.10.2012 modifiés le 03.03.2013.
But:
faire de la recherche fondamentale et appliquée et du développement dans les domaines économiques, écologiques, scientifiques, technologiques, artistiques et philanthropiques afin de trouver des solutions de développement durable, et fournir des moyens propres à une collaboration entre les domaines précités.
Ressources:
cotisations;
dons, legs, subventions, allocations;
revenu de la fortune et produit de l'activité.
Comité:
Jorand Alejandro, d'Espagne, à Lancy, président, Diaz Herrera Nicolas, d'Espagne, à Genève, vice-président, Farah Rédha, du Grand-Saconnex, à Lancy, secrétaire, Ricci Ezra, du Mouret, à Genève, trésorier, Séchaud Rebourgeon Muriel, de Genève, à Vernier, et Tolck Blaise, de La Côte-aux-Fées, à Neuchâtel;
signature collective à deux du président et signature collective à deux avec le président des autres membres du comité.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.