Bruno Weiss
residente a Sins, da Zug Mandati attuali: Föhn Immobilien AG Persone correlate: Beat Föhn Sen., Beat Föhn Jun. Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bruno Weiss", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bruno Weiss"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bruno Weiss", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bruno Weiss"
|
|
Bruno Weiss
residente a Bad Zurzach, da Teufen (AR) Mandati attuali: Vögele AG Heizung/Sanitär Persone correlate: Roman Müller, Matthias Klausmann, Michael Vögele Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bruno Weiss", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bruno Weiss"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bruno Weiss", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bruno Weiss"
|
|
Bruno Weiss
residente a Steinhausen, da Zug Mandati attuali: Chevy Regal Holding AG Persone correlate: Kurt Staub Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bruno Weiss", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bruno Weiss"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Bruno Weiss", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Bruno Weiss"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Bruno Weiss
Persone con il nome Bruno Weiss lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Altra attività edilizia
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Compravendita di immobili propri
Altra attività edilizia
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Bruno Weiss
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Bruno Weiss
Numero di pubblicazione: HR02-1005311439, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
2in1 AG, bisher in Sissach, CHE-324.729.346, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2021, Publ. 1005280917).
Statutenänderung:
01.10.2021.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Picassoplatz 4, 4052 Basel.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
20'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung um CHF 100'000.00, wobei 2'000 Namenaktien zu CHF 10.00 durch Verrechnung von Forderungen von CHF 566'796.70 liberiert werden und 8'000 Namenaktien zu CHF 10.00 in bar.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Walter, von Hasle bei Burgdorf, in Diepflingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Bruno, von Frenkendorf, in Wittinsburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dolder, Dr. Matthys, von Basel und Hauptwil-Gottshaus, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weckner, Dr. Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Ilmenau (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004833834, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Western Accessoires KS AG, in Zug, CHE-103.735.593, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2020, Publ. 1004803933).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weiss, Bruno, von Zug, in Steinhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Dr. Kurt, von Zürich und Menzingen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2584205, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Meithal AG, in Zürich, CHE-107.980.660, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2015, Publ. 2564067).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manrique Fernandez, Raul, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Bruno, von Teufen AR, in Bad Zurzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.