Notifications
Publication number: HR02-1005718137, Commercial Registry Office Graubünden
SBS Hassler GmbH, in Arosa, CHE-113.539.929, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2017, Publ. 3515617).
Firma neu:
SBS Hassler GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.03.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hassler, Valentin Luzius, von Chur, in Arosa, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Maladers, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3515617, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
SBS Hassler GmbH, in Arosa, CHE-113.539.929, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2017, Publ. 3498079).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blumenthal, Rolf, von Bolligen und Eisten, in Küssnacht (SZ), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Testini, Guido, von Reichenbach im Kandertal, in Landquart, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hassler, Valentin Luzius, von Maladers, in Arosa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 2762567, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
SBS Bluring GmbH, in Küssnacht SZ, CHE-113.539.929, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2015, Publ. 2209569).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisenring, Ana Isabel, von Bichelsee-Balterswil, in Gachnang, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blumenthal, Rolf, von Eisten und Bolligen, in Küssnacht SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hassler, Valentin Luzius, von Maladers, in Castiel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Testini, Guido, von Reichenbach im Kandertal, in Landquart, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 2209569, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
SBS Bluring GmbH, in Küssnacht SZ, CHE-113.539.929, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2013, Publ. 7048744).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, David, von Reckingen-Gluringen, in Bühler, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blumenthal, Rolf, von Eisten und Bolligen, in Küssnacht SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Eisenring, Ana Isabel, von Bichelsee-Balterswil, in Gachnang, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hassler, Valentin Luzius, von Maladers, in Castiel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Testini, Guido, von Reichenbach im Kandertal, in Landquart, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Chur und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 5762904, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SBS Bluring GmbH, in Zürich, CH-020.4.035.193-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2009, S. 35, Publ. 5156644).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blumenthal, Rolf, von Eisten und Bolligen, in Küssnacht SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:in Zürich und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Eisenring, Ana Isabel, von Bichelsee-Balterswil, in Gachnang, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hassler, Valentin Luzius, von Maladers, in Castiel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schmid, David, von Reckingen-Gluringen, in Bühler, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Testini, Guido, von Reichenbach im Kandertal, in Chur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.