Dr. Peter Schnell
wohnhaft in Altstätten, aus Berg (SG) Aktuelle Mandate: Sternen Immo Schnell AG Verbundene Personen: Judith Martha Schnell So bleiben Sie über "Dr. Peter Schnell" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dr. Peter Schnell"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dr. Peter Schnell" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dr. Peter Schnell"
|
|
Peter Schnell
wohnhaft in Aesch, aus Röschenz Aktuelle Mandate: Hort Metallbau AG Verbundene Personen: Sabrina Cueni, David Christian Cueni So bleiben Sie über "Peter Schnell" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Schnell"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Peter Schnell" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Peter Schnell"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Peter Schnell leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Peter Schnell arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Privatpersonen mit dem Namen Peter Schnell
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Schnell
Publikationsnummer: HR02-1005945232, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Hort Metallbau AG, in Arlesheim, CHE-107.781.391, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2023, Publ. 1005865623).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hort, Jörg, von Wölflinswil, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cueni, David Christian, von Dittingen, in Dittingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schnell, Peter, von Röschenz, in Aesch (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Cueni, Sabrina, von Wölflinswil, in Dittingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004929705, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Sternen-Apotheke AG, in Altstätten, CHE-103.957.969, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2017, S.0, Publ. 3873481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnell, Dr. Peter, von Berg SG, in Altstätten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schnell-Silvestri, Judith, von Berg SG, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnell, Dominik, von Altstätten, in Altstätten SG (Altstätten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3873481, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Sternen-Apotheke AG, in Altstätten, CHE-103.957.969, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2009, S. 15, Publ. 5042048).
Statutenänderung:
06.09.2017.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 23.06.2017 auf die neu gegründete Sternen Immo Schnell AG, in Altstätten SG (CHE-420.582.932) über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 100'000.00 herabgesetzt.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Apotheken. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-how, Immaterialgüterrechte und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnell, Dr. Peter, von Berg SG, in Altstätten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schnell-Silvestri, Judith, von Berg SG, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].