Pascale Leupold-Berny
wohnhaft in Zürich, aus Zollikon und Vals Aktuelle Mandate: Global Partners GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Pascale Leupold-Berny" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Pascale Leupold-Berny"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Pascale Leupold-Berny" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Pascale Leupold-Berny"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Pascale Leupold-Berny leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Pascale Leupold-Berny arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Pascale Leupold-Berny
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Pascale Leupold-Berny
Publikationsnummer: 6071014, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sipag Storagesystems & Industrial Products AG, in Zollikon, CH-020.3.924.190-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2009, S. 30, Publ. 4995396).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leupold-Berny, Pascale, von Zollikon und Vals, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Berny-Wunsch, Rita Luise, von Zollikon, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pietzsch, Bernhard Joachim Klaus genannt Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Babenhausen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Pietzsch, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Härkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5197426, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Global Partners GmbH (Global Partners LLC), in Zollikon, CH-020.4.040.702-3, c/o Pascale Leupold-Berny, Neuweg 23, 8125 Zollikerberg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.08.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und die Initiierung sowie das Management und das Marketing von Kapitalmarktaktivitäten (insbesondere im Bereich von Immobilien). Zudem kann sie Investitionen in Vermögenswerte (insbesondere in Beteiligungen und Finanzanlagen) tätigen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Immaterialgüterrechte und Know-how erwerben, verwalten und verwerten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 31.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Leupold-Berny, Pascale, von Zollikon, in Zollikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 3896318, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swissprofund AG, in Zürich, CH-020.3.030.218-3, Dienstleistungen im Bereich der Finanzberatung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2006, S. 18, Publ. 3567498).
Domizil neu:
Zentralstrasse 37, 8003 Zürich.
Postadresse neu:
Swissprofund AG, Postfach 8318, 8036 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leupold-Berny, Pascale, von Zollikon, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Treureva AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthgen, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Muttenz, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wittmann, Ernst Georg, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Trigema AG, in Zürich, Revisionsstelle.